1.
Manuel María Chaves González (29/07/1994 - 11/05/1996) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada sábado, 23 de Julio de 1994
2.
3.
Miguel Ángel Revilla Roiz (30/07/2007 - 23/06/2011) (PRC). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, segunda reunión: sábado, 30 de Junio de 2007